政大公企中心主任
,歷任中心主任編輯·朱建民(1962年1月至1962年7月)·梁大鵬(1962年8月至1963年7月)·張彝鼎(1963年8月至1968年7月)·任維均(1968年8月至1969年7月)·魯傳鼎(1969年8月至 ...,公共行政及企業管理教育中心主任張彝鼎於「國立政治大學公共行政及企業管理中心」門口拍照留影...
國立政治大學公共行政及企業管理教育中心
- 政大公企中心圖書館
- 政大公企中心主任
- 政大公企中心改建
- 台北市大安區金華街187號
- 台北市大安區金華街187號
- 政大公企中心圖書館
- 政大公企中心泰文
- 政大公企中心場地租借
- 政大公企中心評價
- 政大公企中心圖書館
- 政大公企中心圖書館
- 政大公企中心學分班
- 政大公企中心場地租借
- 政大公企中心場地租借
- 政大公企中心改建
- 政大公企中心主任
- 政大碩士學分班
- 政大公企中心德文
- 政 大公 企 社
- 政大公企中心主任
- 政大公企中心停車
- 國家圖書館
- 政大公企中心場地租借
- 政大碩士學分班
- 政大進修推廣部學分班
歷任中心主任編輯·朱建民(1962年1月至1962年7月)·梁大鵬(1962年8月至1963年7月)·張彝鼎(1963年8月至1968年7月)·任維均(1968年8月至1969年7月)·魯傳鼎(1969年8月至 ...
** 本站引用參考文章部分資訊,基於少量部分引用原則,為了避免造成過多外部連結,保留參考來源資訊而不直接連結,也請見諒 **