6-2-3.歷屆首長
就職日期, 107-07-18. 卸職日期, 112-07-19. 學歷, 國立臺灣大學農業工程學系碩士. 經歷, 國立臺灣大學技士臺灣省水利局南部水資源開發工程處工程員臺灣省南區水資源局 ...
分署長簡介
職稱, 經濟部水利署第六河川局第六任局長. 就職日期, 105-12-19. 主要學歷, 國立臺灣大學農業工程學系碩士. 最後更新日期:107-07-18; 瀏覽人次: 1575; 發佈單位:人事 ...
水利人退休動態與水利署重要人事動態
連上堯, 水利署南區水資源局局長, 水利署總工程司. 112年7月19日, 吳嘉恆, 水利署水源經營組組長, 水利署南區水資源分署分署長(組改前為南區水資源局). 112年7月19日 ...
第六河川分署-歷屆首長
連上堯. 職稱, 經濟部水利署第六河川局第六任局長. 就職日期, 105-12-19. 卸職日期, 107-07-18. 服務期間, 2016.12.19-2018.7.17. 主要學歷, 國立臺灣大學農業工程學系碩士 ...
經濟部水利署南區水資源局局長
... 連上堯的起造人基本資料. 起造人基本資料. 起造人名稱, 經濟部水利署南區水資源局局長:連上堯. 經濟部水利署南區水資源局局長:連上堯的建築履歷. 年度, 109年, 110年, 111 ...
署長簡介
連上堯 · 112-07-19 · 國立臺灣大學農業工程學系碩士 · 經濟部水利署南區水資源局局長(2018-07-18~2023-07-19) 經濟部水利署第六河川局局長(2016-12-19~2018-07-18) 經濟部 ...
連上堯
連上堯 · 任/經濟部水利署南區水資源局簡任第十職等主任工程司 · 任/經濟部水利署第六河川局簡任第十一職等局長 · 任/經濟部水利署南區水資源局簡任第十一職等局長.
連上堯
2023年10月26日 — 關於連上堯的中央社新聞: 對抗氣候變遷水利署與美光簽MOU促水資源永續、高屏溪抗旱工程整體進度超前可提早挹注、曾文南化聯通管工程春節連假暫停施工.
關於本會> 組織架構
連上堯, 退休, 經濟部水利署. 理事, 吳瑞賢, 教授, 國立中央大學. 理事, 林元鵬, 副署長, 經濟部水利署. 理事, 李丁來, 總經理, 台灣自來水公司. 理事, 林文傑, 組長, 農業 ...
首長介紹
就職日期, 107-07-18. 學歷, 國立臺灣大學農業工程學系碩士. 經歷, 國立臺灣大學技士臺灣省水利局南部水資源開發工程處工程員臺灣省南區水資源局副工程司經濟部水利處 ...